I. (Igor) Matovic - Hoofdinhoud
Met dank overgenomen van Europa Nu.
Igor Matovic (1973) was van 21 maart 2020 tot 1 april 2021 minister-president van Slowakije. Hij was leider van de populistische partij OLANO en in 2010-2020 parlementslid. Matovic was eerder vastgoedondernemer en uitgever.
functie(s) in de periode 2021-2022: regeringsleider/staatshoofd EU-land
Inhoudsopgave
Slowakije
geboorteplaats en -datum
Trnava, 11 mei 1973 partij
OLANO (burgerbeweging voor gewone mensen) hoofdfuncties/beroepen
-
-handelaar in onroerend goed, uitgever
-
-lid Parlement, van 9 juli 2010 tot 21 maart 2020
-
-minister-president van Slowakije, van 21 maart 2020 tot 1 april 2021
-
-financieel management, Comenius Universiteit te Bratislava
Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.
De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.